PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 303071
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help children/young people in Havering
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Havering
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 05 Hydref 1965: Cofrestrwyd
- 20 Mawrth 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 13 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 31 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 18 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF CONVEYANCE DATED 22ND AUGUST 1951
Gwrthrychau elusennol
PLAYING FIELDS FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HORNCHURCH
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window