ymddiriedolwyr FASSNIDGE MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 303078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr Reva GUDI | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||
Connor Liberty | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||
James Attias | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||
MARIAN LALLY | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||
Adam Bennett | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|||
Johanna Marren-King | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|||
REETA CHAMDAL | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||
KELLY MARTIN | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||
Susan O'Brien | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.