Hanes ariannol THE TRIANGLE ADVENTURE PLAYGROUND ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 303145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £124.65k £248.87k £228.06k £233.53k £371.69k
Cyfanswm gwariant £127.19k £171.37k £176.76k £206.91k £194.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £19.91k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.03k £38.91k £61.91k £65.99k £80.81k