Hanes ariannol WJEC CBAC LIMITED
Rhif yr elusen: 1073332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.67m | £36.49m | £31.38m | £55.49m | £56.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.42m | £34.59m | £31.00m | £51.41m | £51.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.12m | £722.73k | £465.14k | £42.12m | £318.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.45m | £2.07m | £5.69m | £3.08m | £1.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25k | £668.72k | £283.04k | £0 | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.77k | £12.64k | £0 | £5.47k | £46.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.50m | £35.29m | £30.97m | £55.20m | £54.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133.24k | £40.14k | £0 | £283.76k | £1.54m | |
|
Incwm - Arall | £4.77k | £482.57k | £127.09k | £4.91k | £224.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £46.39m | £34.55m | £31.00m | £51.40m | £51.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.65k | £38.48k | £5.64k | £10.66k | £49.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £419.36k | £388.17k | £385.19k | £370.99k | £523.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.