Dogfen lywodraethu BIG BREAKFAST PLUS
Rhif yr elusen: 1063917
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/04/1994 AS AMENDED ON 14/07/1997 AS AMENDED ON 12/10/2011 AS AMENDED ON 08/05/2013 as amended on 20 Mar 2018 as amended on 15 Dec 2020 as amended on 15 Dec 2020 as amended on 30 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
The relief of persons in Swindon who are in conditions of need, hardship and distress and in particular of any persons who are homeless or are at risk of homelessness in particular but not exclusively by the provision of food and clothing.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BROADGREEN AND THE SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.