ymddiriedolwyr HINCHINGBROOKE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Gould | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Steve Harris | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Peter Clark | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Rob Jackson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Anne Littleford | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Catherine Gregorious | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Danny Anstee | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Rhys Thomas | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Claire Newman | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||
Aidan Joy | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Derek Tatum | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Nigel Owen | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|||||
Gerald Browning | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
KEVIN LOAKES | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|||||
ARTHUR NORMAN TOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.