Dogfen lywodraethu 2ND NENE (ST PETER'S) AIR SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949 18 FEBRUARY 1959 5 MAY 1967 AND 19 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
SCOUT GROUP (UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PETERBOROUGH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.