Ymddiriedolwyr WILTSHIRE CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1062219

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrie Driscoll | Cadeirydd | 16 May 2019 |
|
|
||||
Heather Jane Alleyne | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
SIMON PETER BRETT | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
KIRSTEN JANE HAASJES | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
PHILIP JOHN RICHTER | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Lawley | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Parvis Homayounfar Jamieson | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Dominic Anthony Szanto | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
EMMA JANE DARK | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.