Ymddiriedolwyr 1ST DEAL (WALMER) GROUP OF THE SCOUT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 303374

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Hayes Culpin | Cadeirydd | 20 November 2023 |
|
|
||||
Olivia Rose South | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Philip Andrew Goodwin | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Amber Blackwell | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Christopher Ronald Jordan | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
KEVIN RACKHAM | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
William Rackham | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE RACKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.