1ST DITTON SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As Scouts, we believe in preparing young people with skills for life. We encourage our young people to do more, learn more and be more. Each week, the 1st Ditton Scout Group gives young people of Ditton the opportunity to enjoy fun and adventure while developing the skills they need to succeed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- 1ST DITTON BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Morrissey | Cadeirydd | 05 June 2022 |
|
|
||||
Colin Brunger | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Darren Robert Morris | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Stuart Whitehead | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Clare Oliver-Jones | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Lloyd Covey | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Adam Ray | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.23k | £12.58k | £33.07k | £12.81k | £13.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.85k | £6.37k | £15.83k | £23.64k | £11.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £23.85k | £400 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mehefin 2021 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04 JAN 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 28 MAR 1949 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 18 FEB 1959 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 05 MAY 1967 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 19 JUL 1991 AS AMENDED ON 08 FEB 2018 AS AMENDED ON 30 APR 2019 AS AMENDED ON 12 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
DITTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
344 New Hythe Lane
Larkfield
AYLESFORD
Kent
ME20 6RZ
- Ffôn:
- 01732 247 217
- E-bost:
- info@dittonscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window