ymddiriedolwyr THE DOVER DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Betts CEng | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|
||||||||
Jack Parness | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||||||
AMY Papworth | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|||||||||
Annmarie Hirst | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||||||
Vivienne Verren | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||
David McIntosh McRoberts | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||||
Nicole Glentworth | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
||||||||
Janet Marsh | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||||||
JOANNE PARNESS | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||||||
John Barry Glentworth | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||||||
Linda Margaret Iverson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.