ymddiriedolwyr FOLKESTONE AND HYTHE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER PRESTON | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
STEVEN FAIRFAX | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
IAN GADENNE | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
TERRY REENE | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
JOHN SCHONER | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Anthony Roy Hogben JP | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
TERENCE STANLEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
MAUREEN STANLEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||
SUSAN BAKER | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
Rev ROGER MARTIN | Ymddiriedolwr | 10 September 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.