ymddiriedolwyr 8TH GILLINGHAM (WIGMORE) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Cousins | Cadeirydd |
|
|
|||||
Wayne Spring | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Daniel Phillips | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Ro Brown | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Nikki Morris | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Alex Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
David John Malcolm Drizen | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
Robert Gill | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Sylvia Gill | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.