GREAT BRITAIN WHEELCHAIR RUGBY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074061
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charities objects are the relief of disabled people by the promotion of Wheelchair Rugby in Great Britain.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2009
Cyfanswm incwm: £142,771
Cyfanswm gwariant: £115,762
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 13 Medi 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1130038 GREAT BRITAIN WHEELCHAIR RUGBY LIMITED
- 19 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- 13 Medi 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- GBWRA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.06k | £24.27k | £56.13k | £87.80k | £142.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.19k | £20.91k | £60.40k | £64.57k | £115.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 20 Awst 2010 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | 20 Awst 2010 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 10 Awst 2009 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | 11 Ionawr 2010 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 04 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 04 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 04 Gorffennaf 2008 | 340 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | 04 Gorffennaf 2008 | 340 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 28 Chwefror 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 28 Chwefror 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
AMENDED CONSTITUTION ADOPTED 13 DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DISABLED PEOPLE BY THE PROMOTION OF WHEELCHAIR RUGBY IN GREAT BRITAIN
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window