1ST WINDMILL HILL SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 303398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Weekly meetings of Beavers, Cubs and Scout. Regular camps and outings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £15,856
Cyfanswm gwariant: £18,075

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Rhagfyr 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH, GRAVESEND SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Jackson Cadeirydd 15 September 2024
Dim ar gofnod
Tina Painting Ymddiriedolwr 15 September 2024
Dim ar gofnod
Evelyn Loft Ymddiriedolwr 14 September 2024
Dim ar gofnod
Phillippa Jackson Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
Neil Perrott Ymddiriedolwr 07 June 2019
Dim ar gofnod
Sohni Perrott Ymddiriedolwr 07 June 2019
Dim ar gofnod
Christopher Austin Ymddiriedolwr 07 June 2018
Dim ar gofnod
Paul Huckle Ymddiriedolwr 07 June 2018
Dim ar gofnod
Susan Livett Ymddiriedolwr 15 July 2013
GRAVESHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD PAINTING Ymddiriedolwr
GRAVESHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.06k £18.40k £15.34k £1.40k £15.86k
Cyfanswm gwariant £9.88k £3.61k £16.19k £7.01k £18.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.00k £1.10k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 06 Ionawr 2024 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 13 Ionawr 2021 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
46 WINCHESTER CRESCENT
GRAVESEND
DA12 5RY
Ffôn:
01474324776
Gwefan:

1stwindmillhillscouts.com