Ymddiriedolwyr GRAVESHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303399

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Jones | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Christopher James Austin | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Christopher John Wallis | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Tanya Leanne Beattie | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Jack Reeves | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
RICHARD PAINTING | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Myles Sullivan | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Susan Livett | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Patricia Ann Duncumb | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
Fraser Patrick | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|||||
ALAN SKELTON | Ymddiriedolwr | 11 December 2011 |
|
|
||||
RICHARD RUDDICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.