Hanes ariannol 1ST HERNE BAY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 303405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.90k £21.93k £10.65k £8.77k £10.71k
Cyfanswm gwariant £19.04k £4.72k £10.91k £17.25k £10.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.19k £2.67k N/A N/A