Ymddiriedolwyr 1ST HERNE BAY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303405

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Syrett | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|||||
Christopher Green | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Daniel Prevett | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Olivia Locke | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Syrett | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Hollie Lavender | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Kellyann Eskisan | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Claire Harrap-Stanley | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Jane Hodges | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Paul Locke | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Robert Canavan | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Marie Brooks | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Doreen Ericson | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.