Ymddiriedolwyr WINCHESTER HOUSING TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1061855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Lander Cadeirydd 02 September 2020
Dim ar gofnod
Sambukire Dambudzo Tenner Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Marina Wickens Ymddiriedolwr 12 April 2023
Dim ar gofnod
John O'Donovan Ymddiriedolwr 14 April 2021
Dim ar gofnod
Gary Rumbell Ymddiriedolwr 17 February 2021
Dim ar gofnod
Ian Deans Ymddiriedolwr 17 February 2021
Dim ar gofnod
Nigel Green Ymddiriedolwr 12 June 2019
Dim ar gofnod
Alan James Sydney Ymddiriedolwr 28 February 2019
Dim ar gofnod
Ian Tait Ymddiriedolwr 30 August 2017
Dim ar gofnod