Ymddiriedolwyr 30TH STROOD (CUXTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303432

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Copeland | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Ann Hayes | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||
ASH REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
Stephen Michael Dartnell | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
MATTHEW STUART DARTNELL | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||
JIM BALDOCK | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
SIMON WHITE | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
MATTHEW WELLS | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
DONNA MAK | Ymddiriedolwr | 22 January 2012 |
|
|
||||
PAULA JANE A'BEAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CARRIE LYNNE PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL ROBERT AUTHUR BUSSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.