Hanes ariannol 3RD SEVENOAKS SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 303437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.34k £27.82k £42.60k £29.82k £42.58k
Cyfanswm gwariant £17.43k £21.27k £28.18k £34.76k £57.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.05k £9.89k £1.04k £350