SHEPPEY DIVISION GUIDES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a programme of leisure time activities with an educational purpose for Guide Association members
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- SHEPPEY DIVISION GIRL GUIDE HEAD QUARTERS (Enw blaenorol)
- SHEPPEY DIVISION GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
- SHEPPEY LOCAL ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Steven Bean | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Thompson | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Tina Marie Bean | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Michelle Woodward | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|||||
MOIRA BAGLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAYE WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ELLIE BROADBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999 | £12.20k | £1.23k | £3.83k | £1.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07k | £7.51k | £2.96k | £2.36k | £2.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2023 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Chwefror 2022 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 2ND AUGUST 1958
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF THE SHEPPEY LOCAL ASSOCIATION OF GIRL GUIDES
Maes buddion
ISLE OF SHEPPEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Wain Court
Minster On Sea
SHEERNESS
Kent
ME12 3NT
- Ffôn:
- 01795583148
- E-bost:
- sheppeygghq@gmail.com
- Gwefan:
-
girlguidingsheppey.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window