Hanes ariannol KENT COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.62k | £1.26m | £438.82k | £720.40k | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.91k | £1.24m | £407.27k | £624.66k | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.29k | £20.38k | £80.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.63k | £16.00k | N/A | £51.54k | £44.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.91k | £58.28k | N/A | £0 | £249.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £433.58k | £1.18m | N/A | £627.66k | £1.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.50k | £762 | N/A | £95 | £3.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £100 | N/A | £41.11k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.21k | £1.24m | N/A | £621.76k | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.70k | £4.39k | N/A | £2.90k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £159.00k | £10.24k | N/A | £0 | £17.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £8.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.