KENT COUNTY SCOUT COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scouting exists to actively engage and support young people in their personal development, empowering them to make positive contribution to society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,987,472
Roddion a chymynroddion | £16.49k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £275.44k | |
Buddsoddiadau | £26.98k | |
Arall | £491.74k |
Cyfanswm gwariant:
£1,606,369
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,525 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £381.10k |
Pobl

17 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
5231 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 23 Mai 1963: Cofrestrwyd
- KENT SCOUTS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Peter Harris | Cadeirydd | 01 December 2016 |
|
|||||
Amy Childs | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||
Jamie Paul Lucas | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Daniel James Everest | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Janice Grant | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Catherine Jane Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Nirav Bipin Patel | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Alex Matthew Bates | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
JAMES MARTIN | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
KENNETH RIDGWAY | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
Anthony Roy Hogben JP | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|||||
NEIL GEARING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £438.82k | £720.40k | £1.54m | £1.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £407.27k | £624.66k | £1.61m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.29k | £20.38k | £80.00k | £24.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.00k | N/A | £51.54k | £44.31k | £16.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.28k | N/A | £0 | £249.27k | £275.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | N/A | £627.66k | £1.24m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £762 | N/A | £95 | £3.78k | £26.98k | |
|
Incwm - Arall | £100 | N/A | £41.11k | £0 | £491.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £10.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | N/A | £621.76k | £1.61m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.39k | N/A | £2.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.24k | N/A | £0 | £17.20k | £34.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £8.90k | £1.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.67m | N/A | £1.59m | £1.60m | £1.56m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.36m | N/A | £2.21m | £2.02m | £2.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.06m | N/A | £1.71m | £1.59m | £1.26m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14TH OCTOBER 1936
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF THE KENT COUNTY SCOUT COUNCIL.
Maes buddion
KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kent Scouts Activity Centre
Lower Grange Farm
Grange Lane
Sandling
Maidstone
ME14 3DA
- Ffôn:
- 01622397070
- E-bost:
- info@kentscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window