ymddiriedolwyr KENT COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Peter Harris | Cadeirydd | 01 December 2016 |
|
|||||
Jamie Paul Lucas | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Mia Elizabeth Sydney Glyn-Jones | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Lisa Thornton | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Janice Grant | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Daniel James Everest | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Nirav Bipin Patel | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Catherine Jane Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Alex Matthew Bates | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Trill | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
JAMES MARTIN | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
KENNETH RIDGWAY | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
Anthony Roy Hogben JP | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|||||
NEIL GEARING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.