1ST THEYDON BOIS SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scout group providing social activites for boys and girls from the ages of 7 to 14
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- 1ST THEYDON BOIS BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Patricia Koczan | Cadeirydd | 08 December 2022 |
|
|
||||
Zoe Jade Grimshaw | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Peter David Frankel | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Alison Jane Girling | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Bethany May Sophia Bowles | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Bowles | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||||
Brian Keith Pascoe | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
JANE ELLISON | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
||||
ROBERT JOHN PENMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.58k | £4.92k | £9.46k | £34.35k | £45.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.54k | £11.98k | £16.96k | £33.63k | £37.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Mawrth 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04 JAN 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 28 MAR 1949 AS AMENDED ON 18 FEB 1959 AS AMENDED ON 05 MAY 1967 AS AMENDED ON 19 JUL 1991 AS AMENDED ON 08 FEB 2018 AS AMENDED ON 30 APR 2019 AS AMENDED ON 12 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
1ST THEYDON BOIS SCOUT GROUP
Maes buddion
THEYDON BOIS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 Theydon Park Road
Theydon Bois
EPPING
Essex
CM16 7LP
- Ffôn:
- 01992813709
- E-bost:
- bob.penman@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window