BEXLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Scouting for young people within the London Borough of Bexley
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bexley
- Caint
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
- BEXLEYHEATH AND DISTRICT SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
- BEXLEY-HEATH DISTRICT SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- THE BEXLEY HEATH AND DISTRICT BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Joseph Cashin | Cadeirydd | 28 September 2017 |
|
|||||
JACQUELINE CAROL HALL | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|||||
Stuart Neil Sutherland | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Alexander William Burton | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Callum Mark Rest | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Emma Victoria Goodson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Hori Tribe | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Christopher George Russell | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
DIANA MARGARET SPROWLES | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Lee John Curtis | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.66k | £144.12k | £81.61k | £171.01k | £281.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.79k | £96.94k | £70.66k | £178.47k | £330.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £73.16k | £10.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 16TH MAY 1960, UPON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUTS ASSOCIATION TRUST DEED 1955. AS AMENDED ON 04 JUL 2017 as amended on 07 Apr 2022 as amended on 07 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE BEXLEY HEATH AND DISTRICT BOY SCOUTS ASSOCIATION
Maes buddion
BEXLEY HEATH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BELVEDERE COMMUNITY CENTRE
MITCHELL CLOSE
BELVEDERE
DA17 6AA
- Ffôn:
- 07931 201613
- E-bost:
- secretary@bexleyscouts.org.uk
- Gwefan:
-
bexleyscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window