13TH ERITH (CHRIST CHURCH) SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SCOUTING: activities for Beavers, Cubs and Scouts, to help develop healthy, happy, independent and responsible young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bexley
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- 13TH ERITH BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Evans | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Claire Kennor-Evans | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Ben Kennor | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Tubtim Packer | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Barbara Allen | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Terry Hodges | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Karen Davies | Ymddiriedolwr | 10 February 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILL HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVE IVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACKIE DOUGLASS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH JOWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77k | £10.12k | £1.63k | £5.56k | £3.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.47k | £4.05k | £8.03k | £6.35k | £3.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Awst 2024 | 207 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Chwefror 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ASSIGNMENT OF LEASE DATED 22ND SEPTEMBER 1966 UPON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUTS ASSOCIATION TRUST DEED 1955
Gwrthrychau elusennol
13TH ERITH (CHRIST CHURCH) SCOUT GROUP.
Maes buddion
ERITH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
149 Avenue Road
ERITH
Kent
DA8 3BH
- Ffôn:
- 07947817212
- E-bost:
- karendavies.my1@virginmedia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window