1ST FOOTS CRAY SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SCOUTING ACTIVELY ENGAGES AND SUPPORTS YOUNG PEOPLE IN THEIR PERSONAL DEVELOPMENT, EMPOWERING THEM TO MAKE A POSITIVE CONTRIBUTION TO SOCIETY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bexley
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
- 11 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 1ST FOOTSCRAY SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- 1ST FOOTSCRAY, SIDCUP, BOY SCOUTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Hopkins | Cadeirydd | 17 August 2020 |
|
|
||||
Mark Avery Morris | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Tina Louise Preston | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Gina Dilling | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Peter James Dickinson | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Claire Louise Day | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Julie Wright | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Richard Potts | Ymddiriedolwr | 23 June 2019 |
|
|
||||
Carly Dickinson | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Karl-Heinz Paschael-Cantwell | Ymddiriedolwr | 17 November 1989 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.59k | £32.61k | £35.12k | £37.52k | £34.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.23k | £11.21k | £24.50k | £22.86k | £26.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.19k | £10.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 04/01/1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28/03/1949, 18/02/1959, 5 /05/1967 AND 19/07/1991
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE SCOUT ASSOCIATION IS TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTLALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS A MEMBER OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
SIDCUP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Foots Cray Scout Group
Rectory Lane
SIDCUP
DA14 5BP
- Ffôn:
- 020 3778 1770
- E-bost:
- gsl@footscrayscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window