2ND SIDCUP (ST JOHN'S) GUIDE COMPANY AND BROWNIE PACK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
guiding for girls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bexley
- Caint
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 1970: Cofrestrwyd
- 24 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- 30 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- BERNICE HYDE HALL ASSOCIATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Mandy | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
ALISON WHITMORE | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|
||||
LOUISE GARNER | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|
||||
TRACEY LOUISE BURCH | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|||||
JANE CAROLINE DUNK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.80k | £14.54k | £5.49k | £4.32k | £6.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04k | £8.85k | £6.68k | £5.88k | £5.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE DATED 14TH SEPTEMBER 1970 UPON THE TRUSTS OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION TRUST DEED 1938
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Maes buddion
SIDCUP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fallow Acre
Smarden Road
Biddenden
ASHFORD
Kent
TN27 8JT
- Ffôn:
- 01580521001
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.