ymddiriedolwyr 28TH WILLESDEN SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Calder | Cadeirydd | 18 September 2020 |
|
|
||||
Joanna Lyford | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Jane Allman | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Irene Arango | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
ESTHER KUFRIN | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||
Huma Syed | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Marcin Dziura | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
John Stevens | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Karen Doyle | Ymddiriedolwr | 01 February 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.