ONE25 LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable women marginalised from mainstream society through involvement in street-based sex work to access appropriate services and to become aware of alternative possibilities for their lives. We also seek to serve as a voice for these women in our society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£1,597,924
Roddion a chymynroddion | £376.28k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £31.51k | |
Buddsoddiadau | £9.56k | |
Arall | £2.42k |
Cyfanswm gwariant:
£1,386,203
Codi arian | £313.43k | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £152,129 o 3 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £313.43k | |
Gwariant elusennol | £1.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £211.72k |
Pobl

32 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
165 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 14 Mai 1997: Cofrestrwyd
- THE ONE 25 PROJECT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Clark | Cadeirydd | 04 March 2024 |
|
|
||||
Felicity Jane Ashfield | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Georgina Sandra Filipe | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Eleanor Remes | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Zoe Jane Davies | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Lynn Marie Martin | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Anastasia Beatrice Blaize | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Shiona Ann MacPherson | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Rebecca Dunn | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Melody Russell | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Karen Black | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Matthew Bentley | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.58m | £1.42m | £1.70m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.45m | £1.75m | £1.92m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £584.80k | £152.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £566.54k | £570.34k | £519.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £234.48k | £224.85k | £338.25k | £292.48k | £376.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.65k | £195.12k | £28.94k | £33.05k | £31.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.15m | £1.05m | £1.37m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.04k | £2.12k | £0 | £5.62k | £9.56k | |
|
Incwm - Arall | £3.76k | £801 | £2.53k | £208 | £2.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.30m | £1.58m | £1.72m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.46k | £147.57k | £176.70k | £203.99k | £313.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.37k | £5.72k | £5.97k | £5.85k | £6.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £370.55k | £377.92k | £366.79k | £349.77k | £385.38k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.36m | £1.51m | £1.22m | £1.15m | £1.15m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £72.12k | £98.19k | £131.57k | £268.41k | £90.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/04/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/10/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/10/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/10/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30/10/10 AND REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/12/2010 as amended on 21 Jan 2019 as amended on 21 Jan 2019 as amended on 21 Jan 2019 as amended on 04 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE, PARTICULARLY WOMEN IN THE BRISTOL AREA WHO ARE, MAY BECOME OR HAVE BEEN ENGAGED IN THE SEX INDUSTRY, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF SUCH PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: I. UNEMPLOYMENT; II. FINANCIAL HARDSHIP; III. SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; IV. DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; V. POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; VI. RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; VII. POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); VIII. CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Maes buddion
BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
138a Grosvenor Road
Bristol
BS2 8YA
- Ffôn:
- 01179098832
- E-bost:
- office@one25.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window