Dogfen lywodraethu WINSTON'S WISH (A GRIEF SUPPORT PROGRAMME FOR CHILDREN)
Rhif yr elusen: 1061359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 MARCH 1997, AMENDED 25 JULY 2001, 24 MAY 2002 AND 30 NOVEMBER 2009 as amended on 25 Sep 2020 as amended on 01 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE MENTAL, SPIRITUAL AND PHYSICAL DISTRESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SUFFERING FROM BEREAVEMENT OR LOSS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.