SHAHJALAL MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE SOUTHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The running of Islamic activities within the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamsul Islam | Cadeirydd | 05 December 2021 |
|
|
||||
Sirazul Islam | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Monir Tofadar | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Abdul Muhith Khan | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Mohammed Noor Hasan Sirajee | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Abdullah Roshid | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Mohammed Nazmul Islam | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Tuhin Ahmed | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Jaker Chowdhury | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.35k | £60.29k | £58.70k | £61.78k | £62.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.69k | £31.60k | £43.49k | £50.13k | £50.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.26k | £4.86k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 22 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 08 Mawrth 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 08 Mawrth 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 NOVEMBER 1997. ARTICLES AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12 DECEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION AND TO RELIEVE POVERTY, HARDSHIP AND STRESS.
Maes buddion
IN PRACTICE IN SOUTHAMPTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
121 ST. MARYS ROAD
SOUTHAMPTON
SO14 0BL
- Ffôn:
- 02380332979
- E-bost:
- moliksr@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window