Hanes ariannol MILTON ABBAS TRUST FOR THE COMMUNITY AND HERITAGE
Rhif yr elusen: 1062336
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2016 | 27/02/2017 | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 27/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40k | £273 | £521 | £294 | £316 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.56k | £2.05k | £658 | £1.22k | £729 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.