ymddiriedolwyr 61ST CROYDON (ST OSWALD'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janna Regina | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Kerry Western | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Heather Peters | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Bernadette Davis | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Alexandra Tyrrell | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Sushila Sawmynaden | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Joanne Whaley | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Judith Ann Morris | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||
MRS SUE BULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JEREMY PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAN REID | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.