ELAN WALES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/Training Arts/culture
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 17 Medi 1997: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.69k | £73.99k | £74.70k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.90k | £80.61k | £78.67k | £24.94k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 08 Ebrill 2014 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 04 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 14 Chwefror 2012 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 13 Rhagfyr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN GREATER KNOWLEDGE INTEREST AND APPRECIATION OF THEATRE, MUSIC, DRAMA, DANCE, OPERA AND THE VISUAL ARTS
Maes buddion
IN PRQACTICE WALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window