WINDSOR THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1063517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity provides and support the operation of Theatre Royal Windsor for the purpose of advancing the education of the general public in performing arts, theatrical productions and artistic excellence.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £9,893
Cyfanswm gwariant: £21,071

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THEATRE ROYAL WINDSOR (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Noble OBE Ymddiriedolwr 18 January 2024
THE ROYAL THEATRICAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
SHEFFIELD THEATRES CRUCIBLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peregrine Anthony Guy Bousfield Ymddiriedolwr 18 January 2024
Dim ar gofnod
Leo Townsend Ymddiriedolwr 10 December 2019
Dim ar gofnod
LYDIA HARRATT Ymddiriedolwr 20 June 2017
THEATRE ROYAL WINDSOR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PETER SPRATT Ymddiriedolwr 21 July 2011
Dim ar gofnod
David Birdwood Archer Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE ASCENSION, BALHAM HILL
Derbyniwyd: Ar amser
THEATRE ROYAL WINDSOR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH ANTOINETTE COUNSELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.90k £4.96k £11.85k £17.43k £9.89k
Cyfanswm gwariant £23.52k £25.25k £21.72k £22.21k £21.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 24 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 11 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
90 GLASSMOOR BANK
WHITTLESEY
Whittlesey Peterborough
Whittlesey Peterborough
County
PE7 2LT
Ffôn:
07926565900
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael