Hanes ariannol THE NEATH PORT TALBOT COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE LTD.
Rhif yr elusen: 1064450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £947.28k | £1.49m | £1.98m | £1.48m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £925.85k | £1.29m | £1.74m | £1.25m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £325.87k | £187.51k | £424.06k | £558.06k | £581.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.95k | £200.68k | £80.75k | £70.66k | £72.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.96k | £21.91k | £16.25k | £33.93k | £24.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £919.33k | £1.46m | £1.96m | £1.44m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.98k | £7.88k | £7.05k | £5.09k | £11.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £925.85k | £1.29m | £1.74m | £1.25m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £139.76k | £420.24k | £789.17k | £282.44k | £726.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.