Hanes ariannol CYMDEITHAS MUDIADAU GWIRFODDOL CEREDIGION / CEREDIGION ASSOCIATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 1061364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £569.24k | £769.52k | £1.26m | £867.75k | £543.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £581.45k | £711.30k | £762.81k | £1.00m | £514.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £706.91k | £1.19m | £792.62k | £452.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £550.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £550.21k | £706.91k | £1.19m | £792.62k | £452.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £781 | £1.18k | £736 | £344 | £10.13k | |
|
Incwm - Arall | £18.25k | £61.43k | £66.40k | £74.78k | £81.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £529.17k | £593.45k | £762.81k | £1.00m | £514.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.46k | £384 | £384 | £646 | £1.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £52.28k | £117.85k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.