Ymddiriedolwyr EALING AND HANWELL DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303622

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan William Bartlett | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Stephen Pelham Pound | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Benedict Michael Hugh Farmer | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Georgina Horwich | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
Diogene Querobino De Souza | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Mary Patricia Rabey | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Ellen McKenna | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Louise Woodward | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Mary Power | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|||||
Heather Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.