Hanes ariannol KIDDERMINSTER FESTIVAL OF DANCE

Rhif yr elusen: 1062294
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £4.81k £5.44k £6.05k £6.47k £5.79k
Cyfanswm gwariant £2.95k £3.24k £4.39k £4.87k £4.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A