ymddiriedolwyr STOKE CLIMSLAND AMATEUR THEATRICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1062065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDA CHRISTINE CRAWLEY | Cadeirydd | 25 May 2015 |
|
|||||
Wendy Ann Rasor Ambrose | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Thomas Anderson Davidson | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Nicola Mayo | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Robert William Mumford Flavin | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE LLOYD | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Bridget Anne Langsford | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Laura Jane Maria Flavin | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.