Ymddiriedolwyr DORCHESTER AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1066401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Hyde Ymddiriedolwr 30 April 2025
Dim ar gofnod
Rebecca HIll Ymddiriedolwr 30 April 2025
Dim ar gofnod
James Cossins Ymddiriedolwr 20 May 2024
TARRANT KEYNESTON RECREATION GROUND AND VILLAGE HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Van Dijk Ymddiriedolwr 24 November 2023
Dim ar gofnod
Paul Dunlop Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod
Benjamin Best Ymddiriedolwr 01 April 2020
Dim ar gofnod
Neil Martin Ymddiriedolwr 01 November 2016
Dim ar gofnod
Jason Bowerman Ymddiriedolwr 20 April 2016
Dim ar gofnod