ymddiriedolwyr 9TH EALING SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Farren Shaw | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Martin Charles Barrett | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Sarah Pheasey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mark Power | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Jenny Hossack | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
Mary Power | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.