Ymddiriedolwyr STOKE SUB HAMDON SPORTS AND RECREATION TRUST
Rhif yr elusen: 1063874
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ALLAN | Cadeirydd | 12 August 2013 |
|
|
||||
Joanne Knobbs | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Baker | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Paul Jeffery | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Jeanie Augarde | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
REBECCA MERRICK | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
DENISE BURTON | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
||||
PETER HULETT AFC | Ymddiriedolwr | 14 June 2011 |
|
|
||||
NEIL LLOYD RAISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.