Ymddiriedolwyr COMMUNITY ACTION ISLE OF WIGHT
Rhif yr elusen: 1063737

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA CORINA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Debra Mary Andre | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Keith Sheldrake | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Mark Anthony Meredith | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Michael Lilley | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Claire Jean Robertson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Andrea Mary Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Raymond John Harrington-Vail | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
Dr BRIAN JOHN COLES HINTON MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Richard Priest | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR PADDY NOCTOR FRSA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.