ymddiriedolwyr HORNCHURCH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Mcdonald | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
Dean Claxton | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
KEVIN COOPER | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
Christopher Littlewood | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Aaron Williams | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
David Wright | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Timothy Martin Leak | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Taylor | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Holly Stephens | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Lisa Jones | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
Alan Robert Winston | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
LOUISA GOLDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Deborah Anne Carter | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.