ymddiriedolwyr 2ND UPMINSTER (ST LAURENCE) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ROOME | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rebecca Jane Cox | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Newton | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Michelle Louise Barkwith | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
James Edward Jaques | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Olly Clark | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Julia Rogers | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
David Rogers | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEE OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Deborah Anne Carter | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.