ymddiriedolwyr 6TH EASTCOTE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Marie-Claire McCarthy | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Sian Kayleigh Kirkbride | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Phillip Charles Skingsley | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Robert Slaney | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Cheryl Linda Evans | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
ROY LANNING | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.